ymddiriedolwyr TAVISTOCK MUSEUM
Rhif yr elusen: 1200011
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Martin | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Lesley Holliday | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Harry Smith | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Roderick Malcolm John Martin | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|||||
Anthony William Rose | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Geoff Savage | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Kevin Dickens | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Christine Rose | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.