ymddiriedolwyr NORFOLK AND NORWICH BAT GROUP
Rhif yr elusen: 1201847
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Fitch | Cadeirydd | 03 October 2022 |
|
|
||||
Alice Petherick | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Lucy Reed | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Catherine Dew | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Christine Hipperson-Jervis | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Ben Jervis | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Mary Goddard | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
JANE HARRIS BSC MSC | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Abi Gray | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Seth Lambiase | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Jonathan David Gray FCCA | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr Charlotte Packman | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Susannah Farndon BSc MCIEEM | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Lindsey Bilston | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.