Hanes ariannol THE BRADGATE PARK AND SWITHLAND WOOD CHARITY
Rhif yr elusen: 521476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £1.67m | £1.86m | £1.84m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.70m | £1.43m | £1.60m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £237.14k | £268.85k | £180.79k | £129.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.71k | £99.23k | £151.18k | £142.48k | £166.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.49m | £1.63m | £1.56m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.06k | £76.25k | £76.83k | £106.45k | £137.27k | |
|
Incwm - Arall | £23.75k | £4.80k | £4.89k | £25.90k | £31.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.70m | £1.43m | £1.57m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £30.25k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.29k | £19.63k | £3.12k | £6.24k | £6.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.