Hanes ariannol THE GUIDE ASSOCIATION NORTH WEST ENGLAND
Rhif yr elusen: 521654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.57k | £744.14k | £597.25k | £529.84k | £628.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £735.95k | £762.43k | £596.95k | £562.49k | £582.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.22k | £88.78k | £15.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.19k | £2.87k | £1.33k | £3.88k | £25.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £154.50k | £126.62k | £63.60k | £91.77k | £130.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £654.51k | £641.60k | £470.80k | £344.09k | £470.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.37k | £3.05k | £2.30k | £1.26k | £2.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £59.22k | £88.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £643.92k | £707.38k | £554.31k | £512.60k | £486.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.03k | £55.06k | £42.64k | £49.89k | £96.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £7.73k | £6.79k | £14.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.