Hanes ariannol 5TH ST HELENS (RAINHILL) OPEN SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.70k | £10.37k | £32.02k | £19.40k | £18.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.13k | £7.12k | £9.43k | £8.06k | £29.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.43k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.