Hanes ariannol NOTTINGHAM ROMAN CATHOLIC DIOCESAN YOUTH SERVICE
Rhif yr elusen: 522334
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500.20k | £726.58k | £473.64k | £516.40k | £578.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £556.38k | £793.26k | £554.06k | £463.45k | £683.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £88.85k | £102.49k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.78k | £54.95k | N/A | £302.84k | £111.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £26.25k | £51.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £422.46k | £621.24k | N/A | £108.41k | £413.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.61k | £2.91k | N/A | £1.05k | £549 | |
|
Incwm - Arall | £20.34k | £47.48k | N/A | £77.84k | £1.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £544.65k | £769.44k | N/A | £455.81k | £658.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.27k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.48k | £1.86k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.46k | £23.82k | N/A | £7.64k | £24.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.