ymddiriedolwyr 2ND STAMFORD TOWN SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 522365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Andrew Reynolds | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
John Burrows | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Lisa Stevenson | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
Neil Wotherspoon | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
MRS JAN SIMMONDS | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
PAUL SCHOLES | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
PAULINE JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.