ymddiriedolwyr LINCOLN DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 522385
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE JACKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jonathan Hadleigh | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Hayley Marie Sylvester | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Alison Cooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Hannah Danielle Mountain | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Lee William Evans | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Grant Ashley | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Mark Duncan Campbell | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|||||
Julia Dawn Tyler | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.