ymddiriedolwyr OTFORD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1204291
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV John David Ritson | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||
Rosemary Vanessa Cracknell | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ann Evelyn Suaznabar | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Eileen Ann Graham | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Jean Mair | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
SUSAN JANE WILKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
John Andrew Goodburn | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Alison Margaret Alexandra Knapp | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Christine Ruth Cable | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Mark Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Jane Ward | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Fraser Ian Mair | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Helen Marie Harris | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Shirley Goodburn | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Michael John Harris | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Alistair Charles Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Robert Heddle Paterson | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Susan Carol Cole | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Jane Patricia Pearce | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
DAPHNE BRYCE PEARSON PATERSON | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Kathryn Hurst Ritson | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
DEREK MICHAEL BAXTER | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
ARMANDA ELAINE ROWELL MMRCGP,DR | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Kathryn Baxter | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
John Douglas Ward | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Dr Nicholas Philip Rowell | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Iris Janet Goodwin | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Carol Ann Oakley | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|||||
Rev John Stuart Curnow | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.