Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 522441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.97k | £577.35k | £235.01k | £188.77k | £211.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.62k | £557.89k | £214.41k | £173.78k | £407.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £4.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £12.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £176.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £384.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £934 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £423.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £134.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.