ymddiriedolwyr 124TH NOTTINGHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 522458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Huw Edward Williams | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Helen Clements | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
Adam Dakin | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Simon Francis Grayling | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Claire North | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Holbrook | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Alison Smith | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Nicholas Kay | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
John Ashton | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|||||
Scott Lammas | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
David Atkins | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.