Hanes ariannol BROCTON PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 522620
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.79k | £39.33k | £35.86k | £29.28k | £27.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.82k | £36.17k | £39.91k | £32.45k | £36.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £13.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.