Hanes ariannol ARGLES MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 523056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/04/2019 | 12/04/2020 | 12/04/2021 | 12/04/2022 | 12/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.59k | £23.74k | £23.60k | £18.47k | £9.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.58k | £20.43k | £16.20k | £7.52k | £14.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £20.64k | £11.22k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.