ymddiriedolwyr SEDGEBERROW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hunt | Cadeirydd | 01 February 2012 |
|
|
||||
Susan Morris | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Becky Wainwright-Howkins | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Katherine Wing | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Katherine Gibbons | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Kimberley Purvis | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Ivor Davies | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
PAUL DAVID HUNSTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|||||
JANE NORTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
Jennifer Wood | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
Maureen Pratt | Ymddiriedolwr | 01 April 1979 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.