ymddiriedolwyr TOWN HALL
Rhif yr elusen: 523360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANNE ELIZABETH BROWN | Cadeirydd | 24 January 2017 |
|
|
||||||
CLIVE WARD | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|||||||
Stephen Arnold | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||||
Benjamin James Scott | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||||
Neil Butcher | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||||
KATIE ANN HUNTON | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.