ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CAYTON
Rhif yr elusen: 1206882
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL ROGER HARFORD | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|||||||
Charles Dominic Hanley Hutchinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Nicola Jane Gifford | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Ian Gant | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Margaret Jane Davis | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Helen Elizabeth Cryer | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Richard Charles Davis | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Alan Michael Manship | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Julia Roe | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||
Kathryn Amy McKendrick-Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
SYLVIA LOXLEY | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||
Catherine Lewis | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||||
Rev Linda Margaret Claire Boon | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Karen Jane Evans | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Christina Marjorie McGrath | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Janet Newell | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.