ymddiriedolwyr SCARBOROUGH UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 523410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Alfred Lundy Smith | Cadeirydd | 26 September 2019 |
|
|
||||||||||
John Stephen Webster | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||||
Jeanette Gail Hague | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||||||||
Sarah Jann Normandale | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||||||||
Thomas William Fox | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|||||||||||
Alexander Paul Sheader | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||||||||
James Richard Sheader | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||||||||
TRISH KINSELLA | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|||||||||||
ELIZABETH ANN BLADES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
JANET HELEN JEFFERSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.