ymddiriedolwyr SOUTH YORKSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 523546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Neil Wade | Cadeirydd | 03 November 2013 |
|
|
||||||||||
Trevor Polson | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||||
Michael Paul Firth | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||||
Simon Dennis Daley | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||
Verity Jayne Kemp | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||||||
Majid Khan | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||||
Ashley Andrew Horsley | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||||
Simon Peter Alliott | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||||||||
Andrew John McAteer | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||||||||
PAUL MERCER | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||||||||
Dr Neil Gordon McKay | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||||||||
Dani Barrow | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||||||||
Megan Duffield | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||||||||
Fiona Maria Lampitt | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.