ymddiriedolwyr GRESFORD & DISTRICT WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 524052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Elizabeth Grey | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Robert Ian Grey | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Michelle DERosa | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Steven William Bland | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Carmello Gino Paletta | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Major Michael James | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Susan Happs | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Jayne Margaret Osborne | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
John Douglas Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Beryl Louise Blackmore | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
Lesley Anne Murley | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
RICHARD HUW EVANS | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
Robert Edwards | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
JOHN GILBERT BELL | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
Robert Geoffrey JONES | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
MARGARET HEATON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN THELMA WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORD THOMAS OF GRESFORD DONALD MARTIN THOMAS OBE KC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN JANE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ELIZABETH RENNER SHIELDS JP MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.