Hanes ariannol MONTGOMERYSHIRE FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 524425
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.30k | £224.20k | £178.59k | £220.40k | £143.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.14k | £174.45k | £140.63k | £166.78k | £172.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £32.35k | £21.46k | £28.61k | £6.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.