ymddiriedolwyr 1ST ALCESTER SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer McClellan | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Miroslaw Sztramski | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Timothy John Cronin | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Mark Anthony Berry | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Tina Bennett | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Mark Riddington | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Susan Berry | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Jane Tovey | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Kelly Ronneburg | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
AUSTIN TOVEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
RICHARD CLARK | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
STEPHEN BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DEAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.