Hanes ariannol 2ND WARWICK SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.98k | £457.16k | £819.46k | £124.67k | £123.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.97k | £661.14k | £938.46k | £131.16k | £108.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £79.07k | £37.22k | £44.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £462.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £13.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £26.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £15 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £317.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £933.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.