Hanes ariannol 82ND SHEFFIELD (CHAPELTOWN) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.91k | £21.19k | £11.81k | £36.37k | £19.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.62k | £23.47k | £11.91k | £21.65k | £19.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £20.35k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.