Hanes ariannol THE UNITED WORLD COLLEGE OF THE ATLANTIC LIMITED
Rhif yr elusen: 525761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.33m | £14.17m | £13.71m | £15.56m | £18.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.56m | £12.62m | £13.00m | £15.06m | £17.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £307.97k | £51.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.81m | £3.46m | £3.03m | £2.99m | £5.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £279.00k | £230.31k | £126.01k | £524.35k | £507.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.81m | £9.86m | £10.13m | £11.45m | £12.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £59.27k | £67.61k | £32.04k | £1.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £259.00k | £225.46k | £187.11k | £179.59k | £261.00k | |
|
Incwm - Arall | £166.00k | £390.06k | £236.00k | £414.48k | £365.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.33m | £11.48m | £11.90m | £13.87m | £15.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £849.00k | £656.08k | £622.14k | £1.14m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £250.00k | £392.10k | £377.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £46.43k | £48.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Arall | £380.00k | £483.90k | £478.64k | £54.00k | £422.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.