ymddiriedolwyr THE UNITED WORLD COLLEGE OF THE ATLANTIC LIMITED
Rhif yr elusen: 525761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffion Thomas | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Lucy Kate Hodgson | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Cynthia Iyabo Oshuan Ogbonna | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Philip Martin Harman Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Ann Jones | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
Ruth Rawling | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||
Lutfey Siddiqi | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
JILL LONGSON | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
||||
Ian Stuart Cooper | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|||||
Driek Desmet | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|||||
LADY JOANNA KNATCHBULL | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.