ymddiriedolwyr ROCHDALE ANCIENT PARISH EDUCATIONAL TRUSTS
Rhif yr elusen: 526318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieran Heakin | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||
Stephen Anstee | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||
Cllr Ronald Alan Neal | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
MAUREEN DENISE FAITH JONES | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Cllr Angela Smith | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Anne Glbert | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||||
Cllr Rachel Massey | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||
IAN CHRISTOPHER BRADLEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||
MR MARTIN COUPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CORINNE LOUISE MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Alderman JANE GARTSIDE JP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.