ymddiriedolwyr CAISTOR GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS LUCY JACKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Shona Buck | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||
Sharon Ferguson | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||||||
Samuel Minall | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||||||
Rachel Murray | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||||||
James Kay | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||||||
Hayley Twidale | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||||
David Jolly | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||||||
Stewart Davey | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||||||
Melville Christie | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||||||
Revd Canon Ian Robinson | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANNE JOHNSON MCLAREN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.