ymddiriedolwyr ALDERMAN NEWTON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Dr Lynn Valerie Moore | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||||
David Antony Fawcett | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||||||||
Gordon Stanley Springall | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||||||||
Pauline Edna Hinitt | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||||||
Damini Vaid Hansrani | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Jonathan Mark Surridge | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|||||||||||
Guy William Newbury | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||||||||
REVEREND CANON PHILIP JONATHAN O'REILLY | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|||||||||||
CHERYL PHAROAH | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|||||||||||
CHARLES LINDSAY FRANKS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|||||||||||
DR RICHARD RONAYNE HARRIES | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||||||||
MADAN KALLOW | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||||||||
WENDY T MARTIN | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.