Dogfen lywodraethu THE KINGSLEY SCHOOL
Rhif yr elusen: 528774
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 11 APRIL, 1934 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 DECEMBER, 1948 AND 1 JULY, 1987 AND 5 NOVEMBER 1998. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH, MAINTAIN, DEVELOP AND CARRY ON A SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION PRIMARILY OF GIRLS IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF CHURCH OF ENGLAND
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.