ymddiriedolwyr WARWICK SCHOOLS FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 528775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Loudon | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Catherine Anne Robbins | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Joanne Louise Broughton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Adrian Francis Keeling KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Ruth Audrey Weeks | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Anne Elizabeth Wilson BEd | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|||||
Professor Damian Griffin | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Jonathan Neil Wallis | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Mrs M B Ashe | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Mrs S M Austin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Lord Lieutenant of Warwickshire | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.