Hanes ariannol SAINT MARTIN'S (SOLIHULL) LTD
Rhif yr elusen: 528967
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.89m | £5.08m | £5.04m | £1.78m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.42m | £4.59m | £5.12m | £7.97m | £33.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £152.44k | £141.17k | £11.90k | £3.20k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.34k | £46.68k | £170.75k | £91.64k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.64m | £4.82m | £4.75m | £1.64m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.37k | £15.94k | £79.45k | £49.62k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £44.60k | £57.20k | £35.11k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.37m | £4.59m | £5.12m | £1.77m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.18k | £58.01k | £0 | £1.25k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.19m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.