Dogfen lywodraethu OGLETHORPE AND DAWSON EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 17 SEPTEMBER 1953 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 26 NOVEMBER 1964, 21 OCTOBER 1971 AND BY RESOLUTION DATED 4 NOVEMBER 2008 as amended on 04 Oct 2021 as amended on 04 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. EXHIBITIONS, GRANTS OR MAINTENANCE ALLOWANCES FOR PURPOSESOF EDUCATION, TO ENABLE BENEFICIARIES TO PREPARE FOR OR TO ASSIST THEIR ENTRY INTO, A PROFESSION, TRADE OR CALLING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TADCASTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.