Hanes ariannol WOODHOUSE GROVE SCHOOL
Rhif yr elusen: 529205
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.87m | £10.24m | £10.50m | £10.68m | £11.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34m | £9.81m | £10.13m | £10.39m | £11.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £156.18k | £169.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.00k | £5.00k | £10.50k | £50 | £4.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £245.64k | £294.25k | £325.94k | £366.38k | £327.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.60m | £9.94m | £10.16m | £10.26m | £10.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £54.95k | £7.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £766.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.17m | £9.61m | £9.94m | £10.14m | £10.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £147.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.10k | £63.86k | £59.09k | £63.16k | £70.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £761.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.