Hanes ariannol MOORLANDS SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 529216
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.43m | £1.43m | £1.49m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.39m | £1.43m | £1.48m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.48k | £107.42k | £141.72k | £133.97k | £140.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.33k | £17.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £4.06k | £3.54k | £31.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £128.05k | £131.93k | £89.26k | £29.40k | £88.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.29m | £1.30m | £1.44m | £1.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £963 | £4.04k | £1.43k | £449 | £3.28k | |
|
Incwm - Arall | £6.65k | £0 | £35.33k | £17.44k | £122.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.39m | £1.42m | £1.47m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.03k | £3.48k | £9.72k | £8.68k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.76k | £16.93k | £19.72k | £0 | £29.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.