Hanes ariannol ST JOHN'S CATHOLIC SCHOOL FOR THE DEAF
Rhif yr elusen: 529319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57m | £3.11m | £3.43m | £3.08m | £3.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63m | £2.84m | £2.91m | £3.26m | £3.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.77m | £2.39m | £2.49m | £2.24m | £2.30m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £609.02k | £557.00k | £639.00k | £643.00k | £663.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.00k | £17.00k | £99.00k | £12.00k | £8.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.00k | £7.00k | £10.00k | £0 | £10.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.38m | £2.95m | £3.13m | £2.89m | £2.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158.00k | £138.00k | £149.00k | £175.00k | £177.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £45.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.58m | £2.78m | £2.84m | £3.19m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.00k | £58.00k | £68.00k | £67.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £14.00k | £14.00k | £14.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £16.00k | £23.00k | £29.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.