Dogfen lywodraethu ST JOHN'S CATHOLIC SCHOOL FOR THE DEAF
Rhif yr elusen: 529319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED OF 24 FEBRUARY 1953 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS OF 22 OCTOBER 1963, 23 FEBRUARY 1978, 30 MARCH 1987 AND 27 SEPTEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A SCHOOL FOR THE EDUCATION OF CHILDREN SUFFERING FROM DISABILITIES OF MIND OR BODY AND IN NEED OF SPECIAL EDUCATIONAL TREATMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.