Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE EAST RIDING YOUTH ORCHESTRAS
Rhif yr elusen: 529849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 APRIL 1966 AS AMENDED 26 SEPTEMBER 1996, 23 SEPTEMBER 1999 AND 7 NOVEMBER 2002 as amended on 13 Oct 2012 as amended on 09 Nov 2013 as amended on 09 Apr 2019 as amended on 19 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE EAST RIDING DISTRICT FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
YORKSHIRE EAST RIDING
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.