ymddiriedolwyr ST AIDAN'S COLLEGE CHARITY
Rhif yr elusen: 529981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND CANON JOHN EDWARD WILLIAM BOWERS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Brian Crabtree | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Revd Canon Sarah Fenby | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Rev Nicholas John McKee | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
The Reverend Canon | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Rev William Letheren | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Rev Christopher Quine | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
||||
SYDNEY DAVID FORD | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.