ymddiriedolwyr THE NORTHERN MILL ENGINE SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 532259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL CARNEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOHN LEIFER | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Mark Bray | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Steven Dimuantes | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Alan Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Balwant Patel | Ymddiriedolwr | 30 August 2020 |
|
|
||||
DENNIS VICTOR RAFFE | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
JOHN PHILLP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE DRAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.