ymddiriedolwyr ROUGEMONT SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 532341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HARRIS | Cadeirydd | 25 November 2015 |
|
|||||
Sonal Kotecha | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Graham Anthony | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Eleanor Christina Farncombe | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Fiona Mary Bennett | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Dr Anish Kotecha | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
David John Lunt | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Wendy Williams | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Michael Cordner | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Richard Green | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.