ymddiriedolwyr THE PARISH CHURCH OF ST JOHN THE EVANGELIST, LOSTOCK GRALAM, CHURCH HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 700139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Cross | Cadeirydd |
|
|
|||||
Maureen Pickering | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Peggy Roberts | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Rev Andrew Ridley | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Ian Cliff | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
KATHLEEN BOWKER | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Jane Hague | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
MARGARET SHEEN SRN RMN | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|||||
GRAHAM DENNIS SHEEN | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|||||
RAYMOND JAMES WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN EDWARD CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Diana Cross | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.