Hanes ariannol PINVIN COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 700766
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.71k | £177.28k | £223.28k | £152.29k | £165.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.34k | £184.23k | £257.84k | £143.39k | £182.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.94k | £86.03k | N/A | N/A | £16.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.