Hanes ariannol THE BLUECOAT
Rhif yr elusen: 700862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.78m | £1.80m | £2.95m | £2.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18m | £2.15m | £1.83m | £2.62m | £2.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £683.89k | £683.89k | £645.85k | £711.95k | £645.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.78k | £8.46k | £2.60k | £2.29k | £4.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £806.83k | £808.32k | £282.55k | £611.62k | £777.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £967.74k | £1.52m | £2.34m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.22m | £1.31m | £1.84m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £925.87k | £932.97k | £522.90k | £783.72k | £1.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £21.43k | £15.51k | £18.19k | £19.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.