ymddiriedolwyr GLADSTONE'S LIBRARY
Rhif yr elusen: 701399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Collins | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Virginia Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Louisiana Lush | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Scott Evenbeck | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
Caroline Gladstone | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||
Rev Martyn Percy | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
PHILIP SYKES | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
Freddie Baveystock | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
DAMIAN BARR | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
LLYR WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR SIR DAVID NICHOLAS CANNADINE | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|||||
PATRICK SIBLEY JAN DERHAM OBE | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
CHARLES ANGUS GLADSTONE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RT REVD GREGORY KENNETH CAMERON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.