Dogfen lywodraethu WARRINGTON ASSOCIATION FOR SPECIAL CHILDREN
Rhif yr elusen: 701589
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JANUARY 1986 AS AMENDED 22 MAY 198615 MARCH 1987 19 JULY 1989 15 MARCH 1995 AND 10TH SEPTEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN WITH MENTAL HANDICAP, WHO HAVE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AS DEFINED IN SECTION 1(2) OF THE EDUCATION ACT 1981 AND SUPPORT FOR THE PARENTS AND GUARDIAN OF SUCH CHILDREN, WHO ARE RESIDENT IN THE BOROUGH OF WARRINGTON AND ATTENDING FULL-TIME EDUCATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WARRINGTON DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.