Hanes ariannol COED CYMRU CYF
Rhif yr elusen: 702443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.21k | £331.86k | £225.25k | £354.41k | £275.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.88k | £356.97k | £322.13k | £372.17k | £367.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £135.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.41k | £195.49k | £157.78k | £308.10k | £254.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.