ymddiriedolwyr CWMNI THEATR ARAD GOCH
Rhif yr elusen: 702506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deian Creunant | Cadeirydd |
|
||||||
Dylan Huw Edwards | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Annwen Jones | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Steffan Marc Rees | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Sian Mererid Boswell | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
REBECCA CERIDWEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|||||
SARA GIBSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
Elin Haf Gruffydd Jones | Ymddiriedolwr | 30 September 2012 |
|
|
||||
GWENFAIR OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.