Hanes ariannol NORTHUMBRIA COALITION AGAINST CRIME LIMITED
Rhif yr elusen: 702756
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.30k | £248.98k | £301.65k | £334.80k | £206.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.20k | £310.93k | £284.09k | £259.61k | £267.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.70k | N/A | N/A | N/A | £5.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.10k | £7.00k | £7.00k | £8.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.