ymddiriedolwyr THORPE PREBEND HOUSE
Rhif yr elusen: 703133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Revd John Dobson | Cadeirydd | 01 June 2014 |
|
|||||||||
Julie White | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|||||||||
Rev Claire Louise Renshaw | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||||||
Rev MATTHEW POLLARD | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|||||||||
Sir Andrew Lawson-Tancred | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Richard Noake | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||||||
Rev Michael Gisbourne | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||||
The Ven Clive Mansell | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||||||
ANDREW JAMES KITCHINGMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.