Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau BUGBROOKE OR 29TH MAY CHARITY
Rhif yr elusen: 201486-6
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
INDENTURES DATED 1 JANUARY 1755 AND 2 JANUARY 1755. SCHEMES OF 4 FEBRUARY 1879 AND 30 JULY 1915 AS AMENDED ON 16 JANUARY 2003 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
CLOTHING FOR POOR FREEMEN OF THE COUNTY BOROUGH OF NORTHAMPTON.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF NORTHAMPTON
Hanes cofrestru
- 01 Rhagfyr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 205973 CHARLES EDMUND THORPE
- 12 Mehefin 1962: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.